Entreprise : ALSA CAILLEUX - SIREN 531 271 435
Identité
Dénomination
ALSA CAILLEUX
SIREN (siège)
531 271 435
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2011
Début d’activité
01/03/2011
Date de fin de la personne morale
16/03/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital minimum
10 EUR
Adresse du siège
2136 RTE DE MORAT 74130 GLIERES-VAL-DE-BORNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURQUIN SANDRINE , ANTOINETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Le Petit-Bornand-les-Glières
Nom, Prénom(s)
CAILLEUX ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Le Petit-Bornand-les-Glières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
53127143500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion de biens immobiliers, administration et gestion par bail ou autre d'immeubles de toute nature.
Autres Activités
Acquisition et gestion de biens immobiliers, administration et gestion par bail ou autre d'immeubles de toute nature.
Adresse
2136 RTE DE MORAT
74130 , GLIERES-VAL-DE-BORNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F15/004723
Date d'ajout
16/04/2015
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bonneville en date du 25 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire - Mandataire liquidateur : Me Jean BLANCHARD, 20 boulevard du Lycée 74000 ANNECY - Date de cessation des paiements : 6 novembre 2014
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).