Entreprise : LIOTAG - SIREN 531 182 988
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2021)
Dénomination
LIOTAG
SIREN (siège)
531 182 988
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2011
Date de fin de la personne morale
24/03/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU PHILOSOPHE ALAIN 29360 CLOHARS-CARNOET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POULDU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELISSIER LIONEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/2011
Siret
53118298800018
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
RESTAURATION A EMPORTER
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
1 RUE DU PHILOSOPHE ALAIN
29360 , CLOHARS CARNOET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POULDU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/02/2017
Siret
53118298800034
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
2 RUE DU PHILOSOPHE ALAIN
29360 , CLOHARS-CARNOET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POULDU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2015
Siret
53118298800026
Nom commercial
O'KARE
Enseigne
O'KARE
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
8 RUE DUGUESCLIN
56890 , SAINT-AVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2992
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/12/2020 PVAGO en date du 22/12/2020 Parution journal d'annonces légales : le progrès de cornouaille le 15/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4166
Date d'ajout
12/06/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2019 Liquidateur : PELISSIER Lionel Le siège de la liquidation est fixé à : 1 rue du Philosophe Alain - Le Pouldu 29360 Clohars-Carnoët Journal d'annonces légales : le progrès de cornouaille en date du 06/05/2020 - rectif le 19/06/2020 Cessation d'activité à compter du 31/12/2019
Numéro d'observation
5230
Date d'ajout
27/08/2018
Description
Radiation du RCS le 27/08/2018 avec effet au 29/06/2018 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Quimper par suite de transfert du siège social à compter du 29/06/2018 du 8 rue Duguesclin 56890 Saint-Avé au 2 rue du Philoso phe Alain le Pouldu 29360 Clohars-Carnoët
Numéro d'observation
3901
Date d'ajout
17/07/2018
Description
Déclaration de cessation d'activité dans le ressort du GTC de VANNES à compter du 29/06/2018 par suite de vente du fonds au profit de Mme Joséphine RICOUARD En conséquence l'établissement secondaire sis dans le ressort du GTC de QUIMPER devient établissement principal à compter du 29/06/2018.
Numéro d'observation
1655
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Transfert du siège social à compter du 02/03/2015 : Ancienne adresse : 1 rue du Philosophe Alain - le Pouldu 29360 Clohars-Carnoët Nouvelle adresse : 8 rue Duguesclin 56890 Saint-Avé Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/03/2015 : Modifié : CHAMBONNIERE Patrick, Gérant, demeurant 5 rue Paul Vatine - 309 Résidence Ondine 56890 Saint-Avé Modifié : PELISSIER Lionel, Gérant, demeurant 7 rue Carré des Vosges 56000 Vannes Acquisition d'un fonds à compter du 09/03/2015 : L'établissement principal situé 8 rue Duguesclin 56890 Saint-Avé est acquis par achat au prix stipulé de 115000 Euros. Activité : Restaurant, Saladerie, crêperie, pizzeria Précédent propriétaire : PISIMA Publication légale : ECHO DE LA PRESQU'ILE 56 du 06/03/2015 Oppositions : Maître Dominique Le Meitour, 3 place de la République 56000 Vannes
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).