Entreprise : SCI DES AUTEURS - SIREN 531 133 122
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2023)
Dénomination
SCI DES AUTEURS
SIREN (siège)
531 133 122
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2011
Date de fin de la personne morale
20/03/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
25 RUE MACQUART 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAHAYE FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Nom, Prénom(s)
LANGLIN MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
DELAHAYE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/2011
Siret
53113312200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
80 RUE ACHILLE PINTEAUX
59136 , WAVRIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2016
Siret
53113312200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l' accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Adresse
25 RUE 25 rue Macquart
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
20/07/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-03-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
11/07/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-03-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres et Territoires DU : 14-04-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/03/2011
Description
Date de début d'activité dans le ressort: 03-02-2011
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/03/2011
Description
Publication légale: Indicateur des Flandres du 16 Février 2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).