Entreprise : SAPAK - SIREN 531 070 738
Identité
(Entreprise radiée le 12/02/2019)
Dénomination
SAPAK
SIREN (siège)
531 070 738
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2011
Date de fin de la personne morale
16/03/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
718530.87 EUR
Adresse du siège
32 B RUE SAINTE HELENE 69002 LYON 2EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOLZMAN NICOLAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COLLEAU OLIVIER , CHARLES , MARCEL , YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
KPMG AUDIT NORD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq-en-Barœul
Dénomination
KPMG AUDIT PARIS CENTRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois Perret Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/2018
Siret
53107073800038
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
« Toutes opérations, pour son propre compte, d’achat de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l’achat, la souscription, la gestion, la vente, l’échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d’intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens (par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de souscriptions, d’acquisitions ou d’échanges de valeurs mobilières, obligations, bons, droits ou biens sociaux de fusions de sociétés en participation, de groupements d’intérêts économique ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d’associés, à court terme et long terme) ; l’acquisition et l’attribution à son profit de tous biens meubles et immeubles, l’exploitation de ces biens, leur vente et leur apport en société, la participation à toutes opérations pour l’exploitation, la gestion et l’administration de toutes affaires ou entreprises, l’achat, la location d’immeubles nécessaires à l’objet de la société. Toutes prestations de services en matières administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion et notamment la gestion de trésorerie, au profit des filiales directes ou indirectes de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait directement ou indirectement une participation ».
Adresse
32 B RUE SAINTE HELENE
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2011
Siret
53107073800020
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
232 RUE DE RIVOLI
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2011
Siret
53107073800012
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
43 AV DE L OPERA
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/008939
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Radiation en date du 12/02/2019 par suite de fusion absorption par : société par actions simplifiée - FINANCIERE KILINVEST 1 Rue des Précurseurs CS 20449 59664 VILLENEUVE-D'ASCQ CEDEX, 531 095 537 RCS GTC Lille Métropole, société bénéficiaire avec date d'effet au 16/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B0601420
Date d'ajout
29/03/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Lyon SOUS LE NUMERO 2018B1885
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).