Entreprise : SCI TRIPIER - SIREN 531 011 252
Identité
Dénomination
SCI TRIPIER
SIREN (siège)
531 011 252
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2011
Date de fin de la personne morale
14/03/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
22 RUE TOUR FRANCOISE 62200 BOULOGNE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMIEL THYBAULT , LOUIS , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
VIANAS CHANTAL , MARIE
Nom d'usage
AMIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Nogent-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
AMIEL DENYS , YVES , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
AMIEL ELODYE , ALICE , SOPHIE
Nom d'usage
CAMPION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/03/2011
Siret
53101125200016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis...
Adresse
22 RUE 22 rue de la Tour Françoise
62200 , Boulogne-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/11/2022
Description
Dissolution à compter du 30/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/11/2021 siège de la liquidation : 22 Rue de la Tour Françoise 62200 Boulogne-sur-Mer, parution de la publicité légale : Terres et Territoires paru le 30/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14026
Date d'ajout
10/11/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).