Entreprise : DV GROUP - SIREN 530 938 448
Identité
Dénomination
DV GROUP
SIREN (siège)
530 938 448
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2017
Début d’activité
15/03/2011
Date de fin de la personne morale
18/10/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Développement d'applications mobile.
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital social
6256 EUR
Adresse du siège
12 RUE ANSELME 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEYTOUX DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ABBOU JULIEN-MAURICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FLEYTOUX ALEXANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/2011
Siret
53093844800038
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Développement d'applications mobile.
Autres Activités
Développement d'applications mobile.
Adresse
12 RUE ANSELME
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
25/09/2017
Siret
53093844800020
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
134 RUE D'AUBERVILLIERS
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2011
Siret
53093844800012
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
2 RUE DES PLANTAS
91070 , BONDOUFLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018B262747
Date d'ajout
22/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 mars 2021 arrête le plan de cession au profit de : SAS RC IMAGE 37 rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE BILLANCOURT RCS NANTERRE 792 805 657
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B262749
Date d'ajout
22/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 mars 2021 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2020J01380 désigne liquidateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny , maintient administrateur, Ascagne Aj prise en la personne de Me Julie Lavoir 25 Bis Rue Jasmin 75016 PARIS , jusqu'à la signature des actes de cession
Numéro d'observation
21001
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18/03/2021 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2020J01380 désigne liquidateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny, maintient administrateur, Ascagne Aj prise en la personne de Me Julie Lavoir 25 Bis Rue Jasmin 75016 PARIS, jusqu'à la signature des actes de cession
Numéro d'observation
21010
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18/03/2021 arrête le plan de cession au profit de : SAS RC IMAGE 37 rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE BILLANCOURT RCS NANTERRE 792 805 657
Numéro d'observation
2018B262745
Date d'ajout
22/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny , prononce en date du 17 décembre 2020 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020J01380 , date de cessation des paiements le 24 novembre 2020 désigne Administrateur Ascagne Aj prise en la personne de Me Julie Lavoir 25 Bis Rue Jasmin 75016 PARIS avec pour mission : assister le débitreur dans tous ses actes de gestion ou certains d'entre eux , Mandataire judiciaire Me Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny , , et ouvre une période d'observation expirant le 17 juin 2021 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
73197
Date d'ajout
17/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny, prononce en date du 17/12/2020, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020J01380, date de cessation des paiements le 24/11/2020 désigne Administrateur Ascagne Aj prise en la personne de Me Julie Lavoir 25 Bis Rue Jasmin 75016 PARIS avec pour mission : assister le débitreur dans tous ses actes de gestion ou certains d'entre eux, Mandataire judiciaire Me Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny, et ouvre une période d'observation expirant le 17/06/2021 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
52459
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 12 RUE Anselme 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 12 RUE Anselme 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 12 RUE Anselme 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 12 RUE Anselme 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Numéro d'observation
2017B238798
Date d'ajout
29/10/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE BOBIGNY SOUS LE NUMERO 2018B09707
Numéro d'observation
85778
Date d'ajout
22/10/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet le 01/10/2018
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/10/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS Sous le numéro 2017 B 23879
Numéro d'observation
2017B238791
Date d'ajout
19/10/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).