Entreprise : SPECIALISTE FOR CONSTRUCTION FWI - SIREN 530 648 294
Identité
(Entreprise radiée le 04/04/2024)
Dénomination
SPECIALISTE FOR CONSTRUCTION FWI
Sigle
S4C FWI
SIREN (siège)
530 648 294
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2011
Date de fin de la personne morale
27/03/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
GAL MARINA 97110 POINTE A PITRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24 IMMEUBLE LES POIRIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAZOS STEPHANE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Le Gosier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
53064829400011
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous travaux de maçonnerie et gros oeuvres de bâtiments divers et maison individuelles - Coordination de chantier et conseil
Adresse
ZONE D'ACTIVITE DE LA CROIX
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT 12-PORTE 25
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/04/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2012
Siret
53064829400029
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
GAL MARINA
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24 IMMEUBLE LES POIRIERS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4404
Date d'ajout
02/08/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2016 :Partant : CITTE Serge, Philippe, GérantNouveau : PAZOS Stéphane, Pierre, GérantJAL : Progrès Social 14/05/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1546
Date d'ajout
08/04/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/08/2013 :Partant : PAZOS Stéphane Pierre, GérantNouveau : CITTE Serge, Philippe, Gérant
Numéro d'observation
6871
Date d'ajout
19/12/2013
Description
Transfert du siège social à compter du 01/11/2012 :Ancienne adresse : Zone d'activités de Lacroix - Bâtiment 12 porte 25 97139 Les AbymesNouvelle adresse : 24 les Poiriers de la Marina 97110 Pointe à PitreJournal d'annonces légales : Le Probant en date du 04/06/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).