Entreprise : LES OLIVIERS - SIREN 530 588 342
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2022)
Dénomination
LES OLIVIERS
SIREN (siège)
530 588 342
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2011
Fermeture de l'établissement - 53058834200044
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2022
Fermeture de l'établissement - 53058834200010
- Date d'effet de la fermeture : 24/07/2011
Fermeture de l'établissement - 53058834200028
- Date d'effet de la fermeture : 29/06/2016
Fermeture de l'établissement - 53058834200036
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2022
Date de fin de la personne morale
23/02/2110
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PITRAS OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Dénomination
CALISTA GROUP LTD
Qualité
Autre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
53058834200036
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
5 ESP COMPANS CAFFARELLI
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT A-4EME ETAGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
53058834200010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
116 RTE D ESPAGNE
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HELIOPOLIS 3
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/2011
Siret
53058834200028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
7 RUE VELANE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
53058834200044
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières.
Adresse
15 RUE 15 rue des Halles
75001 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2022D0141611
Date d'ajout
19/09/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2022D014166
Date d'ajout
18/08/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 01-08-2022
Numéro d'observation
2022D014168
Date d'ajout
18/08/2022
Description
Associé unique : CALISTA GROUP LTD, société de droit étranger, Kemp House 160 City Road EC1V 2NX London, Royaume-Uni, immatriculée au Registre de ENGLAND AND WALES sous le numéro 13564322
Numéro d'observation
2022D014161
Date d'ajout
23/02/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
F11/019304
Date d'ajout
25/07/2011
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 116 Route d'Espagne Héliopolis 3 31100 TOULOUSE au 7 Rue Velane 31000 TOULOUSE à compter du 24/07/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).