Entreprise : ANTOINE BONNET IMMOBILIER - SIREN 530 528 884
Identité
Dénomination
ANTOINE BONNET IMMOBILIER
SIREN (siège)
530 528 884
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2011
Début d’activité
01/02/2011
Date de fin de la personne morale
23/02/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Transaction sur tous droits ou biens immobiliers , bâtis ou non bâtis, ainsi que tous fonds de commerce ou pas de porte
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
5 RUE HOCHE 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET ANTOINE , MARIE , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Saint Gildas de Rhuys
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
53052888400014
Nom commercial
ANTOINE BONNET IMMOBILIER
Enseigne
ANTOINE BONNET IMMOBILIER
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transaction sur tous droits ou biens immobiliers , bâtis ou non bâtis, ainsi que tous fonds de commerce ou pas de porte
Adresse
5 RUE HOCHE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1625
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Radiation du RCS le 27/02/2020 avec effet au 26/02/2020 En date du 26/02/2020, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL ANTOINE BONNET IMMOBILIER, en raison de l'insuffisance d'actif. (PROCEDURE OUVERTE LE 04/04/2018 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5004
Date d'ajout
16/08/2018
Description
Changement de mandataire-liquidateur Par ordonnance en date du 10 août 2018, Monsieur le Président du Tribunal a constaté que Maître Raymond DUPONT exerçait dorénavant ses fonctions au sein de la SELARL Raymond DUPONT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 838 968 279, dont le siège social est situé 14 boulevard de la Paix - 56005 VANNES et ordonné qu'à compter du 1er août 2018, l'ensemble des mandats confiés soit accompli dans le cadre de cette nouvelle structure. Date d'effet : 01/08/2018.
Numéro d'observation
1694
Date d'ajout
05/04/2018
Description
Ouverture d'une procédure de Liquidation judiciaire Par jugement du 04/04/2018, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ANTOINE BONNET IMMOBILIER et a fixé au 04/10/2016 la date de cessation de ses paiements. Juge Commissaire : MR DOUGUET. Liquidateur : Maître Raymond DUPONT - 14, Boulevard de la Paix - CS 22173 - 56005 VANNES CEDEX. Date d'effet : 04/04/2018.
Numéro d'observation
3551
Date d'ajout
07/08/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/10/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).