Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE METROPOLE - SIREN 530 478 189
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE METROPOLE
SIREN (siège)
530 478 189
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2011
Début d’activité
03/05/2021
Date de fin de la personne morale
20/02/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou sous toute autres formes d'immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA PAPINERIE 59115 LEERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVILDER FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Nom, Prénom(s)
FERNET SOPHIE
Nom d'usage
DEVILDER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Dénomination
IMMODEV
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/05/2021
Siret
53047818900026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou sous toute autres formes d'immeubles.
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou sous toute autres formes d'immeubles.
Adresse
6 RUE DE LA PAPINERIE
59115 , LEERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
53047818900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE GEORGES LEGRAND
59226 , LECELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
30/07/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 6 rue de la Papinerie 59115 LEERS RC S LILLE METROPOLE le 03-05-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/07/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).