Entreprise : LABATI PARTICIPATIONS - SIREN 530 430 933
Identité
Dénomination
LABATI PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
530 430 933
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2011
Début d’activité
07/02/2011
Date de fin de la personne morale
17/02/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Participation par tous moyens juridiques à toutes sociétés ou entreprises, principalement dans tous les domaines relevant de l'activité immobilière en général. Mise en valeur, exploitation, gestion desdites entreprises ou sociétés. Mise en commun de moyens communs à l'ensemble desdites entreprises ou sociétés.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
8 B RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 91350 GRIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES RADARS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABATI GERARD , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
La Norville
Nom, Prénom(s)
LABATI BRUNO , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Épinay-sur-Orge
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/02/2011
Siret
53043093300016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Participations par tous moyens juridiques à toutes société dans les domaines relevant de l'activité immobilière en général.
Adresse
8 B RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
91350 , GRIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES RADARS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
76136
Date d'ajout
25/01/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 25/01/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 25/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43956
Date d'ajout
04/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 03/02/2014 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J00104 , date de cessation des paiements le 31/03/2013 , désigne liquidateur La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).