Entreprise : SOCIETE PATRIMONIALE OLIVIER LEFEBVRE (EN ABREGE SPOL) - SIREN 530 404 334
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2021)
Dénomination
SOCIETE PATRIMONIALE OLIVIER LEFEBVRE (EN ABREGE SPOL)
SIREN (siège)
530 404 334
Date d'immatriculation au RNE
16/02/2011
Date de fin de la personne morale
15/02/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
4880460 EUR
Adresse du siège
1 RUE PAPIN 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HASSINK GERARDUS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Dénomination
DILIGENTIA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/01/2011
Siret
53040433400019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
146 RUE PIERRE DE ROUBAIX
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/09/2019
Siret
53040433400035
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation par achat, souscription, apport, fusion, détention et gestion de ces participations. Toutes prestations de services ou de direction relatives à la détention et à la gestion des participations.
Adresse
1 RUE PAPIN
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/01/2011
Siret
53040433400027
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
5 ALL DES PLUVIERS
78400 , CHATOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
23/09/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/07/2021
Description
Acte sous seing privé en date du 02-07-2021 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique SARL HUNTER DOUGLAS HOLDING FRANCE - 4-6 RUE SADI CARNOT 2 - 93170 BAGNOLET - 421 165 424 RCS BOBIGNY, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans OUEST FRANCE DU 06.07.2021 ET RECTIFICATIF du 22-07-2021
Numéro d'observation
2575
Date d'ajout
21/01/2020
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Lille Métropole à compter du 26/09/2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/01/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
58470
Date d'ajout
22/03/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).