Entreprise : SNC CASSIS 2010 - SIREN 530 356 013
Identité
Dénomination
SNC CASSIS 2010
SIREN (siège)
530 356 013
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2011
Début d’activité
09/09/2011
Date de fin de la personne morale
27/03/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Production d'énergie radiative du soleil
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
12 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES BAIES ROSES 97460 SAINT-PAUL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMBAIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
FACTDOM
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Saint-Paul
Dénomination
SFER ENERGY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Paul
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
09/09/2011
Siret
53035601300025
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production d'énergie radiative du soleil
Autres Activités
Production d'énergie radiative du soleil
Adresse
5 B CD CD 29 RAVINE DES CAFRES
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/07/2013
Siret
53035601300033
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
12 RUE DES BAIES ROSES
97460 , SAINT-PAUL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMBAIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/2010
Siret
53035601300017
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
72 B RUE DES FLAMBOYANTS
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1959
Date d'ajout
10/05/2012
Description
Fermeture de l'établissement situé 72 bis rue des Flamboyants 97430 Le tampon à compter du 09/09/2011 Transfert du siège social à compter du 09/09/2011 : Ancienne adresse : 72bis rue des Flamboyants 97430 Le tampon Nouvelle adresse : 5 Bis CD 29 - Ravine des Cafres 97410 Saint-Pierre Transfert de l'établissement principal à compter du 09/09/2011 : Ancienne adresse : 72 bis rue des Flamboyants 97430 Le tampon Nouvelle adresse : 5 Bis CD 29 - Ravine des Cafres 97410 Saint-Pierre Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/09/2011 : Partant : LEFEVRE Danielle Michelle, Associé Partant : MOREL Sandrine Emmanuelle, Gérant associé indéfiniment responsable Nouveau : AJAGAMALLE Jean, Paul, Gérant associé indéfiniment responsable Nouveau : AJAGAMALLE Lucie, Estellie, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).