Entreprise : LE REFUGE - SIREN 530 346 618
Identité
Dénomination
LE REFUGE
SIREN (siège)
530 346 618
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2011
Début d’activité
04/02/2011
Date de fin de la personne morale
17/02/2110
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Sans activité
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DU MAINE 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE TALLEC JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Mesquer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/02/2011
Siret
53034661800024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Activité de restauration et location de chambre meublée
Autres Activités
Activité de restauration et location de chambre meublée
Adresse
23 RUE DU MAINE
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
53034661800016
Adresse
14 CHE DU COURTIL VALISSEAU
44380 , PORNICHET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/09/2011
Siret
53034661800032
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
11 AV GEORGES CLEMENCEAU
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
08/06/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 07/06/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2023-101, date de cessation des paiements le 22/03/2023, et a désigné Madame Béatrice DAVID : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Daniel NOBLET, liquidateur SELARL PHILIPPE DELAERE et associé en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/02/2015
Description
A compter du 20/11/2014 transfert du siège social de La Baule 11 avenue Georges Clémenceau dans les locaux de l'établissement principal à Saint Nazaire 23 rue du Maine
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/11/2011
Description
93002011110912002250 ********* Transfert siège social ********* SARL réduite à un associé unique ********* Changement de la gérance Date d'effet de la formalité: 08/09/2011 Changement / adresse siège social ... ancienne adresse : 14 chemin du Courtil Valisseau 44380 PORNICHET ... nouvelle adresse : 11 avenue Georges Clémenceau 44500 LA BAULE ESCOUBLAC Anc. Gérant : Mr DE MAGALHAES Antonio Manuel. Gérant non associé : Mr LE TALLEC Jean Michel.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).