Entreprise : ADAU 31 TRANSPORTS - SIREN 530 175 769
Identité
Dénomination
ADAU 31 TRANSPORTS
SIREN (siège)
530 175 769
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2011
Début d’activité
01/01/2011
Date de fin de la personne morale
20/02/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Transport public routier de personnes.
Code APE
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
11 ALL VILLE TARN 31320 AUZEVILLE TOLOSANE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT. B2 - APPT. N 20
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALAVIOLLE DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Auzeville-Tolosane
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
53017576900021
Code APE
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport public routier de personnes.
Adresse
11 ALL VILLE TARN
31320 , AUZEVILLE TOLOSANE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT. B2 - APPT. N 20
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
53017576900013
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Activité principale
Autres transports routiers de voyageurs
Adresse
11 AV DE TOULOUSE
31320 , CASTANET-TOLOSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/008108
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/03/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/008060
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/03/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/038559
Date d'ajout
05/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/09/2019 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY 2 bis avenue Jean Rieux 31506 Toulouse CEDEX 5
Numéro d'observation
F19/033224
Date d'ajout
25/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 25/07/2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY 2 bis avenue Jean Rieux 31506 Toulouse CEDEX 5. Date de cessation des paiements : 21/03/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).