Entreprise : SCI VIDAL-MUNOS - SIREN 530 157 445
Identité
Dénomination
SCI VIDAL-MUNOS
SIREN (siège)
530 157 445
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2011
Début d’activité
30/01/2011
Date de fin de la personne morale
07/02/2061
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat, vente, location de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES JUSTICES 32120 MAUVEZIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUNOS JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Mauvezin
Nom, Prénom(s)
VIDAL NATHALIE , HELENE
Nom d'usage
BAYLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Mauvezin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/2011
Siret
53015744500020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, vente, location de biens immobiliers.
Autres Activités
Achat, vente, location de biens immobiliers.
Adresse
8 RUE DES JUSTICES
32120 , MAUVEZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/01/2011
Siret
53015744500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
GR SALUSTE DU BARTAS
32120 , MONFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3054
Date d'ajout
31/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/05/2013 : Changement de somicile personnel : MUNOS Jean-Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité et de domicile personnel : BAYLE Nathalie, Associé devient Gérant, Associé indéfiniment responsable.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3843
Date d'ajout
13/12/2012
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal, à compter du 15/12/2011 : Ancienne adresse : Grand rue Saluste du Bartas 32120 Monfort Nouvelle adresse : 8, rue des Justices - 32120 Mauvezin.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).