Entreprise : ELYT TRANSPORT - SIREN 530 020 023
Identité
Dénomination
ELYT TRANSPORT
Sigle
E.T.
SIREN (siège)
530 020 023
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2017
Début d’activité
02/03/2011
Date de fin de la personne morale
08/03/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Assistance et réparation poids lourds, véhicules industriels et légers
Code APE
4520B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
60 RTE PRINCIPALE DU PORT 92230 GENNEVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAHAM HATEM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Ivry-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/2011
Siret
53002002300020
Nom commercial
ELYT TRANSPORT
Code APE
4520B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Assistance et réparation poids lourds, véhicules industriels et légers
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Adresse
60 RTE PRINCIPALE DU PORT
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2011
Siret
53002002300012
Nom commercial
ELYT TRANSPORT
Code APE
4942Z - Services de déménagement
Activité principale
Services de déménagement
Adresse
2 AV DES FRUITIERS
93210 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT B
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10721
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 02/02/2022, a prononcé la faillite personnelle de M. Hatem BRAHAM né le 25 décembre 1985 à M Saken (TUNISIE) pour une durée de 5 ans, nom du liquidateur : Selarl Herbaut-Pecou Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10720
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 02/02/2022, a prononcé la faillite personnelle de M. Virgile NOEL né le 12 janvier 1984 à PARIS 75013 pour une durée de 7 ans, nom du liquidateur : Selarl Herbaut-Pecou Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex
Numéro d'observation
13872
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 27/02/2020, la liquidation judiciaire sous le numéro 2020J00150, date de cessation des paiements le 17/04/2019, désigne liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
89255
Date d'ajout
09/03/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).