Entreprise : FBO TOUR CB15 - SIREN 529 985 780
Identité
(Entreprise radiée le 16/01/2019)
Dénomination
FBO TOUR CB15
SIREN (siège)
529 985 780
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2011
Fermeture de l'établissement - 52998578000020
- Date d'effet de la fermeture : 23/11/2018
Fermeture de l'établissement - 52998578000012
- Date d'effet de la fermeture : 17/10/2014
Date de fin de la personne morale
30/01/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
8113300 EUR
Adresse du siège
112 AV KLEBER 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Sanières LOIC , JEAN , HENRI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
Vignac JEAN , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Galloro BENOIT
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/2011
Siret
52998578000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
91 BD PASTEUR
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
91-93
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/01/2011
Siret
52998578000020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles bâtis ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe desdits biens immobiliers, la construction d'immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la construction de ces immeubles, en vue de l 'exploitation et la mise en valeur par voie de location de ces biens ou droits immobiliers, le tout directement ou indirectement à travers d'autres sociétés visées à l'article 8 et aux paragraphes 1,2 et 3 de l'article 206 du code général des impôts ; La reconstruction, la rénovation, l'aménagement, la réhabilitation, la gestion, l'entretien, la mise en valeur, l'administration de ces biens et/ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis en vue de la location ; L'acquisition ou la conclusion de tout contrat de crédit-bail immobilier en qualité de crédit preneur en vue de la location ou de la mise à disposition à titre onéreux des immeubles objets des contrats de crédit-bail.
Adresse
112 AV 112 avenue Kléber
75784 , Paris CEDEX 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B0208428
Date d'ajout
16/01/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B0208424
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Actionnaire unique : FRANCE BUREAUX OPTIMUM SPPICAV 112 avenue Kléber 75784 Paris CEDEX 16 RCS 507 694 677 Paris
Numéro d'observation
2011B0208423
Date d'ajout
12/12/2018
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 23-11-2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).