Entreprise : FLEXMIND - SIREN 529 981 094
Identité
Dénomination
FLEXMIND
SIREN (siège)
529 981 094
Date d'immatriculation au RNE
01/02/2011
Début d’activité
01/02/2011
Date de fin de la personne morale
31/01/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
En tous pays, le conseil et la formation en systèmes d'information et la mise en oeuvre relative aux progiciels de gestion intègrés ainsi que leur distribution sous toutes ses formes
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
100800 EUR
Adresse du siège
37 BD DES CAPUCINES 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
David DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
Filippini ALBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Le Cannet
Nom, Prénom(s)
TEIXEIRA CARNEIRO JOSE , EDUARDO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Nice
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
52998109400038
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En tous pays, le conseil et la formation en systèmes d'information et la mise en oeuvre relative aux progiciels de gestion intègrés ainsi que leur distribution sous toutes ses formes
Adresse
37 BD DES CAPUCINES
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/12/2011
Siret
52998109400020
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
19 BD MALESHERBES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
52998109400012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
168 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B1382725
Date d'ajout
06/08/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 06/08/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B1382719
Date d'ajout
17/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 17/02/2022 arrête le plan de cession au profit de : Sas saglobal france, . Sous le n° P202101838.
Numéro d'observation
2012B1382721
Date d'ajout
17/02/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 17/02/2022 la liquidation judiciaire sous le numéro P202101838, désigne liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, . Maintient M. Franck Meynaud juge commissaire, maintient SELARL P2G en la personne de Me Nicolas Gricourt 48 rue La Fayette 75009 Paris, dans ses fonctions d'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
2012B1382717
Date d'ajout
01/12/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 01/12/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202101838 date de cessation des paiements le 05/10/2021, et a désigné juge commissaire : M. Franck Meynaud, administrateur : SELARL P2G en la personne de Me Nicolas Gricourt 48 rue La Fayette 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, , et a ouvert une période d'observation expirant le 01/03/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2012B1382714
Date d'ajout
26/03/2021
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2020
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/07/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).