Entreprise : LANCELOT - SIREN 529 964 173
Identité
Dénomination
LANCELOT
SIREN (siège)
529 964 173
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2011
Date de fin de la personne morale
01/02/2110
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
121 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 69620 VAL D'OINGT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBERNI LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
NAVET DIDIER , CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Le Bois-d'Oingt
Dénomination
CABINET ESCOFFIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/01/2011
Siret
52996417300015
Code APE
4616Z - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de produits textiles vêtements articles et accessoires de mode
Adresse
121 RUE 121 Rue du 11 Novembre 1918
69620 , Le Bois-d'Oingt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/003795
Date d'ajout
07/11/2014
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 06/11/2014 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/003998
Date d'ajout
07/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 06/12/2012 prononçant l'arrêt de la poursuite d'activité autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
F12/003661
Date d'ajout
09/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 08/11/2012 prononçant la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 06/12/2012. Liquidateur-judiciaire : SCP NOIRAIX-PEY-HARVEY représentée par Me PEY -HARVEY Véronique 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS, Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN 8 - 9 PLACE GEORGES CLÉMENCEAU 42300 ROANNE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/10/2012.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).