Entreprise : ENRO - SIREN 529 768 582
Identité
Dénomination
ENRO
SIREN (siège)
529 768 582
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2022
Début d’activité
15/02/2022
Date de fin de la personne morale
24/03/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
ACTIVITES DE HOLDING
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1854500 EUR
Adresse du siège
4 RUE D'ALSACE 34410 SAUVIAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LASSERRE FABRICE , ALBERT , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Sauvian
Nom, Prénom(s)
LASSERRE PIERRE , ANDRE , ISIDORE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Commune de résidence
Marciac
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Condom
Dénomination
CECOTTI THIERRY & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/2022
Siret
52976858200023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
activités de holding
Autres Activités
activités de holding
Adresse
4 RUE D'ALSACE
34410 , SAUVIAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2011
Siret
52976858200015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LD L'AJANSONNIERE
32230 , MARCIAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2185
Date d'ajout
28/03/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Béziers par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 15/02/2022 du Lieu-dit l'Ajansonniere 32230 Marciac au 4 Rue d'Alsace 34410 Sauvian
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4096
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2017 : Partant : CABINET PIERRE KULPA (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Partant : DRAPIER Bernard, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : CECOTTI THIERRY & ASSOCIES (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SANCHEZ Thierry, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).