Entreprise : F S T - SIREN 529 721 318
Identité
Dénomination
F S T
SIREN (siège)
529 721 318
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2011
Début d’activité
01/04/2013
Date de fin de la personne morale
30/01/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Transferts de valeurs et fonds - Télécom. Bureau de change - formation langue vivantes.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
118-130
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARAS MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
L Hay les Roses
Nom, Prénom(s)
PERRET PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CECOMEX SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (PARIS)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
52972131800036
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
118 AV JEAN JAURES
75019 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
118-130
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/02/2011
Siret
52972131800028
Code APE
6190Z - Autres activités de télécommunication
Activité principale
Autres activités de télécommunication
Adresse
70 RUE MARX DORMOY
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/01/2011
Siret
52972131800010
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Activité principale
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse
2 AV JULES GRAVEREAUX
94240 , L'HAY-LES-ROSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B0801619
Date d'ajout
22/03/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 22/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
17/09/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 17/09/2013, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201302631, date de cessation des paiements le 16/10/2012, et a désigné : juge commissaire M. François Thieffry liquidateur SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/07/2011
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).