Entreprise : CENTRE D'IMAGERIE VETERINAIRE DE L'OUEST, STE EN LIQUIDATION - SIREN 529 595 142
Identité
(Entreprise radiée le 13/03/2020)
Dénomination
CENTRE D'IMAGERIE VETERINAIRE DE L'OUEST, STE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
529 595 142
Date d'immatriculation au RNE
14/01/2011
Fermeture de l'établissement - 52959514200017
- Date d'effet de la fermeture : 19/12/2019
Date de fin de la personne morale
13/01/2101
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
32000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE VINCE 35310 MORDELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES HAUTES FONTENELLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAIN AMELIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
NEVO HERVE , ALAIN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Chantepie
Nom, Prénom(s)
KOLLER JULIE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LEFORT THIERRY , RAOUL , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BOURZEIX THIERRY , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Mordelles
Nom, Prénom(s)
GRENOUILLOUX ANDRE , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
LOUVARD ISABELLE , MARIE , ALINE
Nom d'usage
GRENOUILLOUX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
PEQUIN JEROME , SERGE , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DONNE BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
HAMEURT JEANNE , MARIE , LOUISE
Nom d'usage
FORTINEAU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Chantepie
Nom, Prénom(s)
LEFEUVRE ANNIE
Nom d'usage
GUILLON-LEFEUVRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Betton
Nom, Prénom(s)
DELNESTE GERALDINE
Nom d'usage
GOUVARS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Betton
Nom, Prénom(s)
VEQUAUD FABIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Mordelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/01/2011
Siret
52959514200017
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation d'un centre d'imagerie vétérinaire
Adresse
7 RUE 7 Rue de Vince ZA les Hautes Fontenelles
35310 , Mordelles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES HAUTES FONTENELLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5046
Date d'ajout
13/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6087
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Dissolution à compter du 22/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/11/2019 siège de la liquidation 22 route de Chavagne, 35310 MORDELLES parution de la publicité légale 7 jours, 30/11/2019
Numéro d'observation
36848
Date d'ajout
09/08/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 26/06/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).