Entreprise : SCI SOLIRENNES 1 - SIREN 529 557 365
Identité
(Entreprise radiée le 14/11/2022)
Dénomination
SCI SOLIRENNES 1
SIREN (siège)
529 557 365
Date d'immatriculation au RNE
12/01/2011
Fermeture de l'établissement - 52955736500010
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2021
Date de fin de la personne morale
11/01/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
52 RUE PAPU 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOQUIEN PHILIPPE , POL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
VIARD JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SINEUX JEAN , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
SAUTJEAU BERNARD , JEAN , YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
DEBROISE MONIQUE , GILBERTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Chantepie
Nom, Prénom(s)
GALLAIS MADELEINE
Nom d'usage
TIRIAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
CATHOU TANGUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LASCEVE HELENE
Nom d'usage
LASCEVE-CATHOU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BUSNEL JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
LEBRETON FRANCOIS , LOUIS , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LACOUR DIDIER , JEAN , VICTOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
ROCHE THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
NIZET MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Vezin-le-Coquet
Nom, Prénom(s)
CRUNEL REMY , RAYMOND , EUGENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LE HIR ISABELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Vezin-le-Coquet
Nom, Prénom(s)
GOUIN PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Saint-Herblain
Nom, Prénom(s)
DAVID PIERRE , FRANCOIS , ISIDORE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
Montfort-sur-Meu
Nom, Prénom(s)
LEGAL JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
CHUBERRE JEAN-PIERRE , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
MOREAU PHILIPPE , JEAN , RAYMOND , DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Chantepie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/12/2010
Siret
52955736500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, gestion, location et administration de tous biens et droits immobiliers, prise de pärticipationh dans toutes societe immobilière, gestion, administration et cession de ces participations
Adresse
52 RUE 52-54 Rue Papu
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36064
Date d'ajout
14/11/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Rennes le 20/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/04/2022
Description
Dissolution à compter du 15/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2021, liquidateurs: LEGAL Jean-Yves et BOQUIEN Philippe Pol Marie, siège de la liquidation : 52-54 Rue Papu 35000 Rennes, parution de la publicité légale : Le Pays Malouin paru le 30/03/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).