Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TULLINS - SIREN 529 530 362
Identité
(Entreprise radiée le 11/10/2023)
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TULLINS
SIREN (siège)
529 530 362
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2011
Date de fin de la personne morale
10/01/2110
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Caisse (fédérale) de crédit mutuel
Capital social
120 EUR
Adresse du siège
55 RUE GEN DE GAULLE 38210 TULLINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEURET MARTINE
Nom d'usage
GUICHARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Tullins
Nom, Prénom(s)
MALBRANQUE ALAIN , BERNARD , AUGUSTIN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Tullins
Nom, Prénom(s)
PALSEUR HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Vourey
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS PATRICK , DENIS , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Saint-Pierre-de-Bressieux
Nom, Prénom(s)
AUBRY HELENE , MARCELLE , MARGUERITE
Nom d'usage
FLAUS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Tullins
Nom, Prénom(s)
VEQUAUD BEATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Apprieu
Nom, Prénom(s)
GREVISSE CHRISTIAN , JACQUES , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Saint-Quentin-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
MONDET BERNARD , PAUL , DENIS
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Tullins
Nom, Prénom(s)
GALLAND MARTINE , MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
DAVION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Rives
Nom, Prénom(s)
TAVEL MARIE-FRANCE
Nom d'usage
MACQUET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Saint-Quentin-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE ERIC , PAUL , AIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Tullins
Nom, Prénom(s)
CAMPISI GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Tullins
Nom, Prénom(s)
BURGOS JOSE , ANTONIO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Charnècles
Nom, Prénom(s)
GIROUD PASCAL , GILBERT , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Tullins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/2011
Siret
52953036200019
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Banque, assurances, prestations de services d'investissement. Inscrite à l'ORIAS sous le N° 07 003 758.
Adresse
55 RUE 55 Rue Général de Gaulle
38210 , Tullins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).