Entreprise : PORT ROYAL - SIREN 529 428 583
Identité
Dénomination
PORT ROYAL
SIREN (siège)
529 428 583
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2011
Début d’activité
04/01/2011
Date de fin de la personne morale
06/01/2110
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prestations administratives conseil en management prise de participations
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
121 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 69620 VAL D'OINGT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBERNI LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
NAVET DIDIER , CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Le Bois-d'Oingt
Dénomination
CABINET ESCOFFIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/2011
Siret
52942858300015
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prestations administratives conseil en management prise de participations
Adresse
121 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69620 , VAL D'OINGT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F14/003794
Date d'ajout
07/11/2014
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 06/11/2014 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/003997
Date d'ajout
07/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 06/12/2012 arrêtant le Jugement d'arrêt de plan de cession partielle.
Numéro d'observation
F12/003660
Date d'ajout
09/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 08/11/2012 prononçant la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 06/12/2012. Liquidateur-judiciaire : SCP NOIRAIX-PEY-HARVEY représentée par Me PEY -HARVEY Véronique 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS, Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN 8 - 9 PLACE GEORGES CLÉMENCEAU 42300 ROANNE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/10/2012.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).