Entreprise : SCI JEAN OLARD - SIREN 529 414 591
Identité
(Entreprise radiée le 18/04/2019)
Dénomination
SCI JEAN OLARD
SIREN (siège)
529 414 591
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2011
Fermeture de l'établissement - 52941459100014
- Date d'effet de la fermeture : 26/03/2019
Date de fin de la personne morale
06/01/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RUE GEORGES LEMESLE 14370 ARGENCES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN JEROME , RAYMOND , ALEXIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Argences
Dénomination
HOLDING SCRIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Fleury-sur-Orne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/12/2010
Siret
52941459100014
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain sis ZA rue Georges Lemesle à Argences (14370), administration et gestion de ce bien
Adresse
RUE GEORGES LEMESLE
14370 , ARGENCES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4688
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1547
Date d'ajout
06/02/2019
Description
Dissolution à compter du 31/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2018, liquidateur : Jérôme Raymond Alexis GUERIN, siège de la liquidation : 24 Rue du Quadrant 14123 Fleury-sur-Orne, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Normand en date du 07/02/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).