Entreprise : CEJ - SIREN 529 376 071
Identité
Dénomination
CEJ
SIREN (siège)
529 376 071
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2011
Date de fin de la personne morale
06/01/2110
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU GENERAL LECLERC 02140 VERVINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANDIN JOHN , BERNARD , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Bourgogne
Nom, Prénom(s)
MANDIN JOHN
Nom d'usage
MANDIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
BOURGOGNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/01/2011
Siret
52937607100013
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie, pâtisserie.
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
2 RUE 2 rue du Général Leclerc
02140 , Vervins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
13/01/2019
Description
Par décision en date du 26-12-2018, la SELAS B.M.A. en la personne de Maître Laurent MIQUEL a été nommé(e) mandataire ad'hoc dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société CEJ avec mission d'exercer les droits et prérogatives du débiteur, non compris dans la mission du liquidateur judiciaire, en remplacement de SELARL HENNEAU.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
06/02/2015
Description
Radiation d'office effectuée par le Greffier du tribunal suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du 06/02/2015. (Article R.123-129 du code de commerce).
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
20/12/2013
Description
ORDONNANCE de Monsieur le Président EN DATE DU 20-12-2013 désignant Monsieur Jacques CORNAILLE en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Monsieur Philippe ANSELIN.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
28/02/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 28-02-2013 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2012/4426 désigne liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Michel GRAVE 87 rue Pierre Brossolette 02100 SAINT QUENTINnom du juge-commissaire Monsieur . Philippe ANSELIN met fin a la mission de l'administrateur SCP HENNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU.MET fin à la période d'observation. .
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
05/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 05/10/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20.10.2012
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
11/06/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 08/06/2012 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/04/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 20/04/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012/4426 date de cessation des paiements le 31/01/2012, et a désigné juge commissaire : Monsieur ANSELIN Philippe, administrateur : SCP Berkowicz - Henneau en la personne de Frédéric HENNEAU 5 boulevard Roosevelt 02100 SAINT QUENTIN, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Michel GRAVE 87 rue Pierre Brossolette 02100 SAINT QUENTIN, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 20.10.2012, et a ouvert une période d'observation expirant le 20/10/2012, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/02/2011
Description
La société a été sans activité commerciale du 07/0 1/11 au 16/01/11
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/01/2011
Description
Observations concernant l'établissement situé 2 ru e du Général Leclerc 02140 Vervins : - Suivant act e reçu par Maître Guy THIENOT, notaire à REIMS, en date du 17/01/11, fonds acquis par achat moyennan t le prix de 200 000 euros. - Oppositions : En l'E tude de Maître Yves REDAUD, notaire à ST QUENTIN ( 02100) 158 rue Henri Dunant.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/01/2011
Description
- Dépôt des actes au greffe le 07/01/11 - JAL PICARDIE LA GAZETTE en date du 28/12/10
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/01/2011
Description
Cette société s'est constituée sans activité.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CL 2015-02-06 M02 Clôture de Liquidation judiciaire 2015-02-12 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin GRAVE,L 2013-02-28 M02 Liquidation 2013-03-08 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin GRAVE,PO 2012-06-08 M02 Pèriode d'observation 2012-06-22 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin GRAVE,PO 2012-10-05 M02 Pèriode d'observation 2012-10-26 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin GRAVE,R 2012-04-20 M02 Redressement 2012-05-04 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin GRAVE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).