Entreprise : SCI LA PLONE - SIREN 529 240 137
Identité
Dénomination
SCI LA PLONE
SIREN (siège)
529 240 137
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2010
Début d’activité
21/12/2010
Date de fin de la personne morale
23/12/2109
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, gestion et administration de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
659.97 EUR
Adresse du siège
ZA PARC D'ACTIVITE 48230 CHANAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Artisanale Parc d'Activité
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMOULIN MICHEL , JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
HAUMESSER ALAIN , JEAN , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Seloncourt
Nom, Prénom(s)
HAUMESSER LOUISON , SALVATRICE , NOELLE , FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2010
Commune de résidence
Chanac
Nom, Prénom(s)
HAUMESSER QUENTIN , MICHEL , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/2007
Commune de résidence
Chanac
Nom, Prénom(s)
HAUMESSER AGATHE , GERMAINE , CATHERINE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2013
Commune de résidence
Chanac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/12/2010
Siret
52924013700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion et administration de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition, gestion et administration de tous biens et droits immobiliers
Adresse
ZA PARC D'ACTIVITE
48230 , CHANAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Artisanale Parc d'Activité
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1396
Date d'ajout
24/09/2018
Description
Réduction de capital à compter du 30/03/2018 Ancien : 235010 EUR Nouveau : 659,97 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et associés à compter du 30/03/2018 : Partant : HD - HYGIENE ET DIETETIQUE (SARL), Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUMOULIN Michel, Jean, Pierre, Gérant Nouveau : HAUMESSER Alain, Jean, Emile, Gérant Changement de qualité : HAUMESSER Sandrine Danièle Jacqueline, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
952
Date d'ajout
31/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/07/2013 : Partant : GAUVIN Carole Marie, Associée Partant : GAUVIN Daniel Jean Charles, Gérant, Associé Nouveau : HAUMESSER Sandrine Danièle Jacqueline, Gérante, Associée indéfiniment responsable Nouveau : HAUMESSER Vincent Claude André, Associé indéfiniment responsable Nouveau : HD - HYGIENE ET DIETETIQUE (SARL), Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).