Entreprise : S.C.M. SANTE VILLENEUVE - SIREN 529 203 572
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2024)
Dénomination
S.C.M. SANTE VILLENEUVE
SIREN (siège)
529 203 572
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2010
Début d’activité
01/01/2011
Date de cessation totale d'activité
31/01/2024
Détail de la cessation
Dissolution
- Date de dissolution : 07/11/2023
- Date de cessation totale d'activité : 31/01/2024
- Identité du liquidateur : MIZONY ADELINE
Fermeture de l'établissement - 52920357200019
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2024
- Destination de l'établissement : Supprimé
Date de fin de la personne morale
29/02/2024
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres.Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et plus généralement, procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières, se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil.
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
1440 EUR
Adresse du siège
220 CHE SAINT PIERRE 04180 VILLENEUVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBLANC YOHANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Saint-Michel-l'Observatoire
Nom, Prénom(s)
DE MONIE ELEONORE
Nom d'usage
LEBLANC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1988
Commune de résidence
Saint-Michel-l'Observatoire
Nom, Prénom(s)
DELBARRE CECILE , CHRISTIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
MIZONY ADELINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Oraison
Nom, Prénom(s)
BARBATI GEOFFREY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1984
Commune de résidence
Villeneuve
Nom, Prénom(s)
VILES MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Saint-Maime
Établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2024
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
52920357200019
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses associés exerçant des activités de médecins et des activités d'auxiliaires médicaux tout en respectant leur indépendance morale et technique
Autres Activités
Faciliter l'activité professionnelle de ses associés exerçant des activités de médecins et des activités d'auxiliaires médicaux tout en respectant leur indépendance morale et technique
Adresse
220 CHE SAINT PIERRE
04180 , VILLENEUVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).