Entreprise : SOLAIRECORSICA 3 - SIREN 529 180 358
Identité
(Entreprise radiée le 19/03/2019)
Dénomination
SOLAIRECORSICA 3
SIREN (siège)
529 180 358
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2010
Date de fin de la personne morale
16/12/2060
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lassagne MATHIEU , AUGUSTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Quilichini PAUL , ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Porto-Vecchio
Dénomination
COREVAL-COMPAGNIE DE REVISION DE VALORISATION ET D'AUDIT LEGAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ajaccio
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/2010
Siret
52918035800010
Code APE
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Activité principale
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Adresse
LD BRANCALE - BP 51
20290 , LUCCIANA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/12/2010
Siret
52918035800028
Code APE
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le développement, la construction et l'exploitation d'actifs de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil
Adresse
52 RUE DE LA VICTOIRE
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
19/03/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-10-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/10/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 26-07-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : La Loi DU : 24-10-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1371
Date d'ajout
18/04/2018
Description
Radiation du RCS le 18/04/2018 avec effet au 27/07/2017 Transfert du siège social dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris (Rcs Paris 2018/B/06522)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/03/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).