Entreprise : CITEL GUICHARD - SIREN 529 172 280
Identité
Dénomination
CITEL GUICHARD
SIREN (siège)
529 172 280
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2010
Début d’activité
17/12/2010
Date de fin de la personne morale
21/12/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion, dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer. Toutes prestations de services aux filiales , animation et coordination de leurs politiques.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
759778 EUR
Adresse du siège
29 BD EDGAR QUINET 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBIC YVAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CUZIN STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DANDON PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
GUICHARD ANTOINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUICHARD ADRIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUICHARD HENRI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDITIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Gueugnon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/12/2010
Siret
52917228000024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion, dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer. Toutes prestations de services aux filiales , animation et coordination de leurs politiques.
Adresse
29 BD EDGAR QUINET
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/2010
Siret
52917228000016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
2 RUE TROYON
92310 , SEVRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20136
Date d'ajout
08/03/2023
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 01/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2023B076081
Date d'ajout
07/03/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).