Entreprise : SCI HUBERT MARCAIS - SIREN 529 156 614
Identité
(Entreprise radiée le 24/12/2020)
Dénomination
SCI HUBERT MARCAIS
SIREN (siège)
529 156 614
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2010
Fermeture de l'établissement - 52915661400024
- Date d'effet de la fermeture : 05/10/2020
Fermeture de l'établissement - 52915661400016
- Date d'effet de la fermeture : 05/10/2020
Date de fin de la personne morale
21/12/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
95000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE LA FAIENCERIE 92340 BOURG-LA-REINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUBERT SYLVIE , MARTINE , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Bourg-la-Reine
Nom, Prénom(s)
MARCAIS DAVID , SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
L'Haÿ-les-Roses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2011
Siret
52915661400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 RUE FERDINAND JAMIN
92340 , BOURG-LA-REINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
- ESC. 8 -
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/01/2011
Siret
52915661400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, acquisition, cession, administration et gestion de biens immobiliers
Adresse
2 RUE 2 Rue de la Faiencerie
92340 , Bourg-la-Reine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
81936
Date d'ajout
24/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Dissolution à compter du 05/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/10/2020, liquidateur : MARCAIS David Serge, siège de la liquidation : 17 Allée du Parc de la Bièvre 94240 L'Haÿ-les-Roses, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 12/11/2020
Numéro d'observation
68754
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 05/10/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).