Entreprise : BBG LAVAL 2, STE EN LIQUIDATION - SIREN 529 131 419
Identité
(Entreprise radiée le 14/06/2019)
Dénomination
BBG LAVAL 2, STE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
529 131 419
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2010
Date de fin de la personne morale
01/12/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1530 EUR
Adresse du siège
5 RUE LOUIS-JACQUES DAGUERRE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGENDRE GILBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Vern-sur-Seiche
Nom, Prénom(s)
CHANTREUIL BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
RUAUX BERTRAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Chartres-de-Bretagne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/11/2010
Siret
52913141900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ZI DE LA HALLERAIS
35770 , VERN-SUR-SEICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/11/2010
Siret
52913141900028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, construction, location, gestion, exploitation de biens et droits immobiliers
Adresse
5 RUE 5 Rue Louis-Jacques Daguerre
35136 , Saint-Jacques-de-la-Lande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
87710
Date d'ajout
14/06/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
83779
Date d'ajout
25/04/2019
Description
Dissolution à compter du 16/11/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/11/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale dans TERRA en date du 03/05/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/08/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de VERN SUR SEICHE, ZA de la Hallerais exploité du 08.11.2010 au 19.06.2011 à ST JACQUES DE LA LANDE, 5 rue Louis-Jacques Daguerre à compter du 20.06.2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).