Entreprise : LA FABRIQUE DE CHOCOLATS - SIREN 529 104 655
Identité
Dénomination
LA FABRIQUE DE CHOCOLATS
SIREN (siège)
529 104 655
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2013
Début d’activité
13/12/2010
Date de fin de la personne morale
17/09/2109
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2021
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
HOLDING
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
10750024.2 EUR
Adresse du siège
33 RUE MICHAEL FARADAY 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADJADJ SOPHIE
Nom d'usage
SKORNIK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Nom, Prénom(s)
ADJADJ STEVE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOLFI JANE
Nom d'usage
SILBERMAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOLFI ETIENNE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOLFI JONATHAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TOUBOUL HELENE
Nom d'usage
DOLFI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Paris
Dénomination
RB Commissariat aux comptes
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MINDSET FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
A d n Paris
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/12/2010
Siret
52910465500038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
HOLDING
Autres Activités
HOLDING
Adresse
33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 , CHAMBRAY-LES-TOURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/12/2010
Siret
52910465500012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
20 RUE DROUOT
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/12/2010
Siret
52910465500020
Code APE
4724Z - Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Adresse
255 RUE DE LA GARENNE
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27249
Date d'ajout
24/10/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Tours
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/10/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
11106
Date d'ajout
04/07/2017
Description
Fusion absorption de la société FINANCIERE & PARTICIPATIONS H.Y SAS, 23 rue du Languedoc 31000 Toulouse, 438 809 840 Rcs Toulouse le 23/06/2017 à effet rétroactif au 01/01/2017
Numéro d'observation
99064
Date d'ajout
18/09/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).