Entreprise : L'ABBE - SIREN 529 075 533
Identité
Dénomination
L'ABBE
SIREN (siège)
529 075 533
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2010
Début d’activité
20/12/2010
Date de fin de la personne morale
29/12/2060
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Construction, vente, acquisition de tous immeubles, Toutes opérations commerciales financières mobilières ou immobilières en tous pays
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
RUE HINCELIN 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES SALAKA LOCAL C03 BD NELSON MANDELA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHER FLORENTIN , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Les Abymes
Nom, Prénom(s)
SAMBIN ANGE , FERIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
LES ABYMES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/2010
Siret
52907553300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale, Artisanale
Activité principale
Construction, vente, acquisition de tous immeubles, Toutes opérations commerciales financières mobilières ou immobilières en tous pays
Autres Activités
Construction, vente, acquisition de tous immeubles, Toutes opérations commerciales financières mobilières ou immobilières en tous pays, CONSTRUCTION VENTE ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES.
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
RUE HINCELIN
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES SALAKA LOCAL C03 BD NELSON MANDELA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2562
Date d'ajout
06/07/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/01/2012 :Partant : SAMBIN Ange Ferie, GérantAnn lég : Nouvelles Etincelles en date du07/03/2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).