Entreprise : SIGMA - SIREN 529 056 186
Identité
Dénomination
SIGMA
SIREN (siège)
529 056 186
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2011
Début d’activité
31/12/2010
Date de fin de la personne morale
03/02/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1252299 EUR
Adresse du siège
192 AV YVES FARGES 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUREL CHRISTOPHE , MAURICE , HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Saint-Avertin
Nom, Prénom(s)
BERTRAND PIERRE , HENRI , EMMANUEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Bléré
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/2010
Siret
52905618600032
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding
Autres Activités
Holding
Adresse
192 AV YVES FARGES
37700 , SAINT-PIERRE-DES-CORPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2010
Siret
52905618600024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
206 RUE MARCEL CACHIN
37700 , SAINT-PIERRE-DES-CORPS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
(206-214)
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/2010
Siret
52905618600016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
32 AV CAMUS
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/02/2011
Description
DEPOT DE L'ACTE CONSTITUTIF AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44) AVEC DEBUT D'ACTIVITE A U 29/11/2010, ANCIEN SIEGE SOCIAL A NANTES (44) 32 AVENUE CAMUS.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).