Entreprise : VETMANCHE - SIREN 529 042 533
Identité
(Entreprise radiée le 24/01/2022)
Dénomination
VETMANCHE
SIREN (siège)
529 042 533
Date d'immatriculation au RNE
16/12/2010
Fermeture de l'établissement - 52904253300016
- Date d'effet de la fermeture : 22/09/2021
Date de fin de la personne morale
15/12/2030
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
650 EUR
Adresse du siège
52 RTE DES ECOLES 50210 CERISY-LA-SALLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE JARDIN DU GAROT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEUVE OLIVIER , JEAN , MICKAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Haye (La)
Nom, Prénom(s)
LEROUX DENIS , ALAIN , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Condé-sur-Vire
Nom, Prénom(s)
LUCE NICOLAS , FRANCOIS , PIERRE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Condé-sur-Vire
Nom, Prénom(s)
CHAMPSEIX ALAIN , LUCIEN , MAURICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Valognes
Nom, Prénom(s)
LEDEVIN JACQUES , MAURICE , PAUL , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
La cambe
Nom, Prénom(s)
DEMARLE GUY , NORBERT , YANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Saint-Pierre-Eglise
Nom, Prénom(s)
MARGUERITTE JACKY , LOUIS , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Isigny-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
FOUCHER BRUNO , LIONEL , FREMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Lison
Nom, Prénom(s)
DUBUC SIMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Condé-sur-Vire
Dénomination
SCP SIMON DE PICCIOTTO CHAUVET BOITTIN
Qualité
Autre
Commune de résidence
Sainte-Mère-Eglise
Dénomination
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES BAUDRY - LEPOURRY - ROUXEL - LE CARPENTIER - BLIER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Coutances
Dénomination
DOCTEURS VETERINAIRES ROMANOWSKI ET VEZZADINI
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Dénomination
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES LEMIERE - POISSON - MARCHAND
Qualité
Autre
Commune de résidence
Cerisy-la-Salle
Dénomination
CLINIQUE VETERINAIRE MARC DELAVENNE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Octeville
Dénomination
DOCTEURS ALAIN CHAMPSEIX, JEAN-LUC LECOURT, GWENAELLE PAGE-BURNOUF ET PHILIPPE VEAU VETERINAIRES ASSOCIES SCP
Qualité
Autre
Commune de résidence
Valognes
Dénomination
S.C.P. DES DOCTEURS VETERINAIRES BISSON CORNIERE LEMENIL PASTERNAK
Qualité
Autre
Commune de résidence
Carentan les Marais
Dénomination
SELARL DU VAL DE SAIRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
QUETTEHOU
Dénomination
SEL VETERINAIRE VAN HAVERBEKE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Octeville
Dénomination
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRE DES DOCTEURS NITCHEMAN SALIFOU ET GODENIR
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marigny-Le-Lozon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/12/2010
Siret
52904253300016
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négocation de contrats, communication client vétérinaire, formation, développement de vente de service.
Adresse
52 RTE 52 route des Ecoles
50210 , Cerisy-la-Salle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Jardin du Garot
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
860
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/01/2022
Description
Dissolution à compter du 22/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/09/2021, liquidateur : CHAMPSEIX Alain, Lucien, Maurice, siège de la liquidation : 52 Route des Ecoles le Jardin du Garot 50210 Cerisy-la-Salle, parution de la publicité légale : La Gazette de la Manche paru le 19/01/2022
Numéro d'observation
805
Date d'ajout
22/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 22/09/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
5620
Date d'ajout
27/12/2012
Description
Modification relative aux associés à compter du 12/12/2012 : Partant : LALLEMAND Jean-Claude Daniel, Associé Société Civile Partant : MARCHAND Guillaume Pierre Rolland, Gérant(e) Nouveau : CHAMPSEIX Alain, Lucien, Maurice, Gérant(e) Nouveau : LUCE Nicolas, François, Pierre, Joseph, Associé Société Civile Nouveau : LEROUX Denis, Alain, André, Associé Société Civile Nouveau : DUBUC Simon, Associé Société Civile Nouveau : SEL VETERINAIRE VAN HAVERBEKE, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).