Entreprise : SORBIER LOC 09 - SIREN 529 016 412
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2023)
Dénomination
SORBIER LOC 09
SIREN (siège)
529 016 412
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2011
Date de fin de la personne morale
06/12/2026
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
10 EUR
Adresse du siège
CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI IMMEUBLE AMANDINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARLIER DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HONGNAT JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NAOURI NICOLE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DESPRATS SYLVIE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Le Bouscat
Nom, Prénom(s)
ROUILLON ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEROY MATTHIEU
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LISTA ERIC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Nom, Prénom(s)
GOUNON FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
ANDRE CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LALANZA PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Noaillan
Nom, Prénom(s)
DEPIEDS BRUNO
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SAINCTAVIT JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Roquefort-les-Pins
Nom, Prénom(s)
MARTIN DE VIVES PATRICE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
STEFANI XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SADOCK PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NAOURI ERIC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAHIEU DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES GEOFFROY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOFICO INVESTISSEMENTS
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2010
Siret
52901641200015
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les Dom de tous véhicules ou biens d'équipements professionnels et notamment la location de véhicules industriels sans conducteur
Adresse
zone Industrielle Californie Immeuble Amandine -Chez Sofico
97285 , LE LAMENTIN CEDEX 2 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI IMMEUBLE AMANDINE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
06/02/2023
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31-12-2018 avec date D'effet au 31-12-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/02/2023
Description
Dissolution à compter du 31-12-2018, journal publicateur : France-Antilles Martinique.fr du : 22-11-2022, adresse de liquidation : C/o Sofico Investissements 35 rue d'Artois 75008 Paris.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).