Entreprise : L.D - SIREN 528 897 846
Identité
Dénomination
L.D
SIREN (siège)
528 897 846
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2010
Début d’activité
01/01/2011
Date de fin de la personne morale
13/12/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Hôtel, restaurant.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
11 RUE FRANKLIN ROOSEVELT 02000 LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUSTADRAF MOULAY , EL , HASSAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Trucy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
52889784600010
Nom commercial
HOTEL DE LA BANNIERE DE FRANCE
Enseigne
HOTEL DE LA BANNIERE DE FRANCE
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel, restaurant.
Adresse
11 RUE FRANKLIN ROOSEVELT
02000 , LAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
21/12/2020
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 18/12/2020 modifiant le plan de redressement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
25/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 25-10-2019, arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître Laurent MIQUEL 44 Rue Jean Jaurès 02100 Saint-Quentin , sous le numéro 2018/6144.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 07/06/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 09.07.2019, soit jusqu'au 09.01.2020
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/12/2018
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 26/12/2018 nommant SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître Laurent MIQUEL en remplacement de l'administrateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 14/12/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 09.01.2019, soit jusqu'au 09.07.2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/01/2011
Description
La société a été sans activité commerciale du 14/1 2/2010 au 31/12/2010
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2011
Description
Observations concernant l'établissement situé 11 r ue Franklin Roosevelt 02000 Laon : Acte reçu par M e Guillaume BRUYERRE, Notaire Associé à Vailly sur Aisne (02) le 30/12/2010 Prix : 250.000 euros Opp ositions : Me BRUYERRE, Notaire, 41 rue du Bac 023 70 Vailly sur Aisne Entrée en jouissance : 01/01/2 011
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/12/2010
Description
Jal constitution Picardie la Gazette du 14/12/2010 Dépôt des statuts au greffe du 14/12/2010
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/12/2010
Description
Cette société s'est constituée sans activité.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).