Entreprise : GESTION CONSEILS - SIREN 528 884 836
Identité
Dénomination
GESTION CONSEILS
Sigle
GC
SIREN (siège)
528 884 836
Date d'immatriculation au RNE
08/12/2010
Début d’activité
15/01/2019
Date de fin de la personne morale
07/12/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et le contrôle de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés; la définition et la conduite de la politique générale du groupe constituée avec ses filiales et participations ; La fourniture de prestations de gestion et conseil en direction générale, en management, en politique industrielle et commerciale auprès de toutes entreprises.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
695970 EUR
Adresse du siège
7 RUE THEODORE AUBANEL 30210 SAINT-HILAIRE-D'OZILHAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBAYLE-KORETZKY BLANDINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lodève
Nom, Prénom(s)
FILHOL PASCALE , JOSIANE , ALINE
Nom d'usage
PORT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Saint-Hilaire-d'Ozilhan
Nom, Prénom(s)
FOGUES LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
HOSSARD JEAN-MARIE , CHRISTIAN , ANDRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Castelnau-le-Lez
Nom, Prénom(s)
PORT CHRISTIAN , LUCIEN , YVES
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Saint-Hilaire-d'Ozilhan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/2019
Siret
52888483600024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et le contrôle de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés; la définition et la conduite de la politique générale du groupe constituée avec ses filiales et participations ; La fourniture de prestations de gestion et conseil en direction générale, en management, en politique industrielle et commerciale auprès de toutes entreprises.
Adresse
7 RUE THEODORE AUBANEL
30210 , SAINT-HILAIRE-D'OZILHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2010
Siret
52888483600016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
125 CHE DES PINS
30670 , AIGUES-VIVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/005356
Date d'ajout
16/03/2019
Description
Modification relative aux dirigeants PORT Christian Lucien Yves nom d'usage : PORT Christian devient directeur général délégué à compter du 15/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/006681
Date d'ajout
20/05/2014
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 28/04/2014 FILHOL Serge Marcel Marie nom d'usage : FILHOL Serge n'est plus gérant FILHOL Serge Marcel Marie nom d'usage : FILHOL Serge devient président
Numéro d'observation
F14/006681
Date d'ajout
20/05/2014
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 28/04/2014
Numéro d'observation
F14/005642
Date d'ajout
23/04/2014
Description
Modification des commissaires aux comptes : à compter du 14.02.2014 FOGUES Laurent nom d'usage : FOGUES Laurent devient commissaire aux comptes titulaire DEBAYLE-KORETZKY Blandine nom d'usage : DEBAYLE-KORETZKY Blandine devient commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).