Entreprise : SCI RX-0 - SIREN 528 879 950
Identité
(Entreprise radiée le 26/04/2021)
Dénomination
SCI RX-0
SIREN (siège)
528 879 950
Date d'immatriculation au RNE
08/12/2010
Date de fin de la personne morale
07/12/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2550 EUR
Adresse du siège
40 RUE GARDINER 35800 DINARD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT B
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET JEAN-FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
FEBVRE BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Acigné
Dénomination
SC LE CLOS DU HAVRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Coulomb
Dénomination
P.N.M.
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
CATALOU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Plerguer
Dénomination
GN INVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
JFB INVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Dénomination
ANODOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
OCEANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Acigné
Dénomination
GP PATRIMOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
TG INVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
ZJ INVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
BATRIMONIAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
PERENN IMMO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
LA VERRIEROISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
MORCET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/11/2010
Siret
52887995000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
40 RUE 40 rue Gardiner
35800 , Dinard - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bâtiment B
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4018
Date d'ajout
26/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/07/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : BRUNET Jean-François, siège de la liquidation : Bâtiment B 40 Rue Gardiner 35800 Dinard, parution de la publicité légale : Le journal de Vitré en date du 14/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).