Entreprise : MAISON D'UZES - SIREN 528 652 720
Identité
Dénomination
MAISON D'UZES
SIREN (siège)
528 652 720
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2012
Début d’activité
31/10/2012
Date de fin de la personne morale
01/02/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation Hoteliere
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
435040 EUR
Adresse du siège
18 RUE DU DOCTEUR BLANCHARD 30700 UZES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLSON FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montreuil
Dénomination
H8 COLLECTION
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BOUDET & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/10/2012
Siret
52865272000020
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation Hoteliere
Adresse
18 RUE DU DOCTEUR BLANCHARD
30700 , UZES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/09/2010
Siret
52865272000012
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
26 AV ALPHONSE DE NEUVILLE
92380 , GARCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/003893
Date d'ajout
18/02/2023
Description
Déclaration des bénéficiaires effectifs.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/005336
Date d'ajout
23/03/2017
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 14/10/2016.
Numéro d'observation
F16/007183
Date d'ajout
10/05/2016
Description
A compter du 17.03.2016 : Modification relative aux dirigeants COLSON Francis nom d'usage : COLSON Francis devient commissaire aux comptes titulaire Société à responsabilité limitée BOUDET & ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
F16/007183
Date d'ajout
10/05/2016
Description
A compter du 17.03.2016 : Modification des commissaires aux comptes : COLSON Francis nom d'usage : COLSON Francis devient commissaire aux comptes titulaire Société à responsabilité limitée BOUDET & ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
F16/007183
Date d'ajout
10/05/2016
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 100000 EUROS Nouveau capital : 368640 EUROS à compter du 18/03/2016
Numéro d'observation
F14/013394
Date d'ajout
29/10/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 13/10/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).