Entreprise : LES AKENES - SIREN 528 527 500
Identité
(Entreprise radiée le 08/02/2019)
Dénomination
LES AKENES
SIREN (siège)
528 527 500
Date d'immatriculation au RNE
06/12/2010
Date de fin de la personne morale
05/12/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
452 IMP DES ARTISANS 84170 MONTEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIBON FLORENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
ROGER DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Monteux
Nom, Prénom(s)
GEMO LAURE
Nom d'usage
GEMO-FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Carpentras
Nom, Prénom(s)
GIBON CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Fort-de-France
Dénomination
DAFCO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Monteux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2010
Siret
52852750000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
22 IMP JEAN MOULIN
84170 , MONTEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/2010
Siret
52852750000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition construction et gestion de terrains ou immeubles de toute nature.
Adresse
452 IMP 452 impasse des Artisans
84170 , Monteux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2352
Date d'ajout
08/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/12/2018 Liquidateur : GIBON Florent Le siège de la liquidation est fixé à : 452 impasse des Artisans 84170 Monteux Journal d'annonces légales : l eco du mardi en date du 22/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2354
Date d'ajout
08/02/2019
Description
Radiation du RCS le 08/02/2019 avec effet au 20/12/2018 cessation complète d'activité quitus est donné au liquidateur clôture des opérations de liquidation disparition du fonds
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).