Entreprise : SCI LAIA - SIREN 528 435 415
Identité
Dénomination
SCI LAIA
SIREN (siège)
528 435 415
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2010
Début d’activité
10/11/2010
Détail de la cessation
Fermeture de l'établissement - 52843541500013
- Date d'effet de la fermeture : 11/02/2020
Date de fin de la personne morale
18/11/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Administration, acquisition, vente, gestion, location dimmeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
13 ALLEE DES CHENES 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARAY JEAN , FRANCOIS , LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Saint-Vallier-de-Thiey
Nom, Prénom(s)
COUDROY ROSELINE , MONIQUE , MARIE
Nom d'usage
PARAY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Saint-Vallier-de-Thiey
Nom, Prénom(s)
PARAY AURELIE , JACQUELINE , NATACHA
Nom d'usage
COYET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Saint-Vallier-de-Thiey
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/11/2010
Siret
52843541500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Administration, acquisition, vente, gestion, location d’immeubles
Autres Activités
Administration, acquisition, vente, gestion, location d’immeubles
Adresse
13 ALLEE DES CHENES
06460 , SAINT-VALLIER-DE-THIEY - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/11/2010
Siret
52843541500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
296 COR DE MAGNAN
06000 , NICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT D1
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5165
Date d'ajout
20/03/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse par suite du transfert du siege social 296 Corniche De Magnan Résidence la Haute Bise Bât D1 06000 NICE au 13 Allée des Chênes 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY à compter du 11/02/2020 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse le 18/03/2020 sous le numéro A2020/001237)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001837
Date d'ajout
18/03/2020
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 296 Corniche De Magnan Résidence la Haute Bise Bât D1 06000 NICE (Greffe du Tribunal de Commerce de Nice) Nouveau siège social : 13 Allée des Chênes 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY à compter du 11/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).