Entreprise : GEVA - SIREN 528 430 630
Identité
Dénomination
GEVA
SIREN (siège)
528 430 630
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2010
Début d’activité
01/02/2011
Date de fin de la personne morale
18/11/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Bar, cabaret, bar musical, discothèque.
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
19 RUE CAFFARELLI 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEMENT GERALD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
52843063000020
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Débits de boissons
Adresse
19 RUE CAFFARELLI
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/043547
Date d'ajout
03/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 03/10/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/043583
Date d'ajout
03/10/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 03/10/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/017408
Date d'ajout
22/04/2019
Description
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Marc-Antoine REY - 2 bis avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE - en qualité de liquidateur - en remplacement de la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Christian REY.
Numéro d'observation
F19/000787
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Par ordonnance en date du 2 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Christian REY - 2 bis avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE - en qualité de liquidateur en remplacement de Maître Christian REY.
Numéro d'observation
F15/026406
Date d'ajout
08/10/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 08/10/2015 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître REY Christian 2 BIS AVENUE JEAN RIEUX 31506 TOULOUSE CEDEX 5. Date de cessation des paiements : 08/04/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).