Entreprise : A.D.G. - SIREN 528 425 853
Identité
Dénomination
A.D.G.
SIREN (siège)
528 425 853
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2010
Début d’activité
01/12/2010
Date de fin de la personne morale
18/11/2100
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2012
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La vente d'espaces publicitaires
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
2871 AV DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONTIER THOMAS , ROMAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Vienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2010
Siret
52842585300025
Nom commercial
AGENCE DES GONES
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La vente d'espaces publicitaires
Adresse
2871 AV DE L'EUROPE
69140 , RILLIEUX-LA-PAPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2010
Siret
52842585300017
Code APE
7312Z - Régie publicitaire de médias
Activité principale
Régie publicitaire de médias
Adresse
2507 AV DE L'EUROPE
69140 , RILLIEUX-LA-PAPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PAVILLON SERMENAZ BATIMENT N
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/026325
Date d'ajout
08/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/026405
Date d'ajout
08/06/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/001964
Date d'ajout
08/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/01/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/014282
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 01/04/2015 prononçant la la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 03/04/2015 à 18 heures. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON
Numéro d'observation
F14/036909
Date d'ajout
09/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/10/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 16/04/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/016238
Date d'ajout
16/04/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 16/04/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur JURY Alain, Juge commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques, Mandataire Judiciaire : la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Bruno SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 11/04/2014
Numéro d'observation
F14/011103
Date d'ajout
11/03/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 08/01/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).