Entreprise : VOYAGES 32 - SIREN 528 186 539
Identité
Dénomination
VOYAGES 32
SIREN (siège)
528 186 539
Date d'immatriculation au RNE
09/11/2010
Date de fin de la personne morale
08/11/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
5 PL DE LA LIBERATION 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAURY SEBASTIEN , ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Pibrac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/08/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2010
Siret
52818653900011
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en organisation de loisirs, de congrès et déplacements d'affaires, tous voyages d'affaires et tous voyages; agence de voyages.
Adresse
5 PL 5 place de la Libération
32000 , Auch - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
127
Date d'ajout
15/01/2013
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire : EN DATE DU 11/01/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE : - VOYAGES 32 (SARL) A DESIGNE : - JUGE COMMISSAIRE : - Gérard PIQUES, Liquidateur : - Me Sophie DUMOUSSEAU - 18, rue des Pénitents Bleus - BP 40122 - 32003 AUCH CEDEX ET A FIXE AU 04/01/2013 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 11/01/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2831
Date d'ajout
20/09/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 13/09/2011.
Numéro d'observation
406
Date d'ajout
07/02/2011
Description
Mise en activité de la société suite à achat d'un fonds à compter du 01/12/2010 Adresse de l'établissement principal : 5 place de la Libération - 32000 Auch (siège et principal) L'établissement principal situé 5 place de la Libération - 32000 Auch est acquis par achat au prix de 54 500 Euros le 01/12/2010. Activité : Conseil en organisation de loisirs, de congrès et déplacements d'affaires, tous voyages d'affaires et tous voyages; agence de voyages. Précédent propriétaire : CONSEIL ET PROMOTION TOURISTIQUE - VOYAGES 31, Rcs 303 732 838 Publication légale : La Voix du Gers du 23/12/2010 Oppositions au siège du fonds pour la validité VOYAGES 32, 5 place de la Libération - 32000 Auch, et à la SCP BRUNO & Associés - 14 rue Bayard - 31000 Toulouse, pour la correspondance.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL (13/09/2011).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).