Entreprise : ABATTOIRS BOUCHERS SERVICES EN ABREGE A.B.S. - SIREN 528 177 413
Identité
Dénomination
ABATTOIRS BOUCHERS SERVICES EN ABREGE A.B.S.
SIREN (siège)
528 177 413
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2010
Début d’activité
01/11/2010
Date de fin de la personne morale
07/11/2070
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prestations de services en travaux d'abattage, de découpage et de décossage
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
380 CHE CHABELUC 26120 UPIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND JEAN-JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Nom, Prénom(s)
MONTOIS RACHEL
Nom d'usage
DUBOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Upie
Dénomination
FIDAUDIT FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/11/2010
Siret
52817741300028
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux en prestations de services en travaux d'abattage de découpage et de Decossage
Adresse
4 RUE MARTHE DUTEIL
87220 , FEYTIAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU PONTEIX
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
52817741300010
Adresse
380 CHE CHABELUC
26120 , UPIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4359
Date d'ajout
06/07/2018
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11/06/2018 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/006732
Date d'ajout
11/06/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 11/06/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/000111
Date d'ajout
04/01/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 04/01/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur MARKARIAN Olivier en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
3887
Date d'ajout
21/07/2015
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08/07/2015 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - A NOMME MAITRE GRANDJEAN NICOLAS EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIUDATEUR MAINTIENT MME FAURE FRANCOISE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE
Numéro d'observation
F15/006937
Date d'ajout
08/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 08/07/2015 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître GRANDJEAN Nicolas RUE GUILLAUME 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Numéro d'observation
1554
Date d'ajout
20/03/2015
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11/03/2015 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE A AUTORISE LA CONTINUATION DE L'ACTIVITE POUR UNE PERIODE DE 6 MOIS A COMPTER DU 06/04/2015 -
Numéro d'observation
F15/002279
Date d'ajout
11/03/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 11/03/2015 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 06/10/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
5080
Date d'ajout
21/10/2014
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06/10/2014 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 03/10/2014 A NOMME EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE : GRANDJEAN Nicolas RUE GUILLAUME 26100 ROMANS-SUR-ISERE A DESIGNE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR : SELARL AJ PARTENAIRES ADMINISTRATEURS agissant par MAITRE BRUNO SAPIN 22 AVENUE GAMBETTA 26100 ROMANS-SUR-ISERE avec pour mission l'assistance du débiteur -
Numéro d'observation
F14/008687
Date d'ajout
07/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 06/10/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître GRANDJEAN Nicolas RUE GUILLAUME 26100 ROMANS-SUR-ISERE, Administrateur judiciaire : SELARL A J PARTENAIRES ADMINISTRATEURS agissant par Me Bruno SAPIN 22 AVENUE GAMBETTA 26100 ROMANS-SUR-ISERE mission : assister le débiteur pour certains actes de gestion. Date de cessation des paiements : 03/10/2014
Numéro d'observation
F14/000374
Date d'ajout
13/01/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/10/2013.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).