Entreprise : RELAIS IMMOBILIER - SIREN 528 176 019
Identité
Dénomination
RELAIS IMMOBILIER
SIREN (siège)
528 176 019
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2010
Date de fin de la personne morale
07/11/2109
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU DOCTEUR BRETONNEAU 37150 CHENONCEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOLCARELLI ANTONELLA , SIMONE , GENEVIEVE
Nom d'usage
PAUTOUT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Chenonceaux
Nom, Prénom(s)
PAUTOUT BERTRAND , JACKY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Chenonceaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/10/2010
Siret
52817601900016
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, construction, administration d'immeubles
Adresse
10 RUE DU DOCTEUR BRETONNEAU
37150 , CHENONCEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 08/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 26/07/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J361 désigne liquidateur Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS met fin a la mission de l'administrateur Selarl AJAssociés mission conduite par Maître Franck MICHEL
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 01/07/2016 arrête le plan de cession 2015J361.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/04/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 19/04/2016 MODIFIANT LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR. NOUVELLE MISSION DE gestion pleine et entière de l'entreprise
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08/03/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 15-03-2016
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/09/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé en date du 15/09/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J361 date de cessation des paiements le 01/09/2014, administrateur : Selarl AJAssociés Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan Bourgoin mission conduite par Me Franck Michel 6 Bis rue de la Barre 37000 TOURS, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS et a ouvert une période d'observation expirant le 15/03/2016. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).